Dulu, ketika saya SD, guru saya mengajarkan cara cepat mengalikan angka yang sama , dengan angka 5 sebagai angka satuannya;

contoh 25 x 25, 35 x 35,45×45 dan seterusnya.

Cara penyelesaiannya adalah :

25 x 25 ;

1. Pertama-tama  ambil 1 angka satuan, yaitu angka 5, kemudian kalikan  dengan angka  5 ( 5 x 5 = 25), angka 25 ini akan menjadi angka paling belakang(angka satuan dan angka puluhan)

2. Kedua ambil sisa angka selain angka 5, dalam contoh ini adalah angka 2, tambah kan nilai 1 pada angka 2( 1+2=3) dan kalikan dengan angka asalnya 2 ( 3 x2 =6), angka enam akan menjadi angka paling depan(angka ratusan).

dari hasil diatas didapat bahwa 25 x 25 = 625.

35 x 35;

1. 5×5 =25

2. (3+1) x 3 = 12

3. hasilnya menjadi 1225

45 x45;

1. 5×5=25

2.(4+1) x 4 =20

3. Hasilnya menjadi 2025

dan seterusnya, cara ini hanya bisa digunakan pada angkayang  sama dan  di belakang angka satuanya adalah angka 5.

Selamat mencoba.

Hormat dan terimakasih pada guru SD saya(Pak Rajagukguk),yang telah duluan meninggalkan dunia ini.

Salam Hangat,

Ben Parhusip